Informazioni su Monica Heinzer-Meier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Monica Heinzer-Meier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6869346, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Aargau, in Brugg, CH-400.6.026.225-3, Verein (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2010, S. 3, Publ. 5963146).
Statutenänderung:
18.04.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hansmann, Rebekka, von Birmenstorf AG und Stein AG, in Birmenstorf AG, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzer-Meier, Monica, von Baden, in Bellikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hirt, Käthi, von Endingen, in Magden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kiechle, Regula, von Pfaffnau, in Unterkulm, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stierlin, Beat, von Schaffhausen, in Suhr, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenny, Katia, von Ennenda, in Baden, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gregor, Pascal, von Zürich, in Wohlen AG, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Reutlinger, Barbara, von Zürich, in Bern, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Baur-Manzetti, Pia, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Härdi, Jürg, von Thalheim AG, in Windisch, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wernli, Thomas, von Thalheim AG, in Windisch, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmerli, Hillevi, von Oftringen, in Biberstein, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Good, Jeannette, von Mels, in Frick, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Martin-Fischer, Andrea, von Rossinière, in Ennetbaden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5122540, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Aargau, in Aarau, CH-400.6.026.225-3, Verein (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2007, S. 2, Publ. 3839176).
Statutenänderung:
02.04.2008.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Badenerstrasse 9, 5200 Brugg AG.
Zweck neu:
Zweck des Vereins ist die Übernahme der Aufgaben einer Organisation der Arbeitswelt nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über die Berufsbildung. Dazu gehören insbesondere die Belange der Berufsausbildung auf der Sekundarstufe II und der höheren Berufsbildung zu regeln, die Berufsbildung gemäss den Bedürfnissen der Ausbildungsbetriebe zu fördern, die Berufsbildung und Nachwuchsförderung, insbesondere das Berufsmarketing zusammen mit bereits bestehenden kantonalen Institutionen zu fördern und zu unterstützen, die Qualität der Ausbildungen zu fördern, die Zusammenarbeit mit gleich gelagerten Organisationen in der Schweiz zu fördern sowie die Berufsbildung mit den zuständigen staatlichen und privaten Instanzen zu koordinieren und zu fördern.
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Vorstand von maximal 11 Mitgliedern, Bildungskommissionen, Revisionsstelle und Geschäftsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gregor, Pascal, von Zürich, in Wohlen AG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heinzer-Meier, Monica, von Baden, in Bellikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hirt, Käthi, von Endingen, in Magden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Isler, David, von Wädenswil, in Murgenthal, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jakober, Kurt, von Zuzgen und Sarnen, in Zuzgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kiechle, Regula, von Pfaffnau, in Unterkulm, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reutlinger, Barbara, von Zürich, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sturm, Hans, von Läufelfingen, in Baden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zoli, Marco, von Schüpfen, in Aarburg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.