Informazioni su Beat Heinz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Beat Heinz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006058816, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ABB Technikerschule, in Baden, CHE-108.233.643, Verein (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2024, Publ. 1005950142).
Statutenänderung:
23.04.2024.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Schulgelder (Semester-, Prüfungsgebühren und Lehrmittelbeiträge), Entschädigungen aus Projekten, Vermietung und Verkauf von Immobilien und Mobilien, Beiträge der öffentlichen Hand, Spenden und andere Beiträge. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Schulgelder (Semester-, Prüfungsgebühren und Lehrmittelbeiträge), Entschädigungen aus Projekten, Nutzung der Infrastruktur des Vereins durch Dritte gegen Entgelt, Beiträge der öffentlichen Hand, Spenden und andere Beiträge.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Patanè, Danilo, von Schöftland, in Aarau, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arpagaus, Jürg, von Suraua, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heinz, Beat, von Sils im Domleschg, in Würenlos, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Thomas, von Regensberg, in Ennetbaden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Suter, Marc, von Gränichen, in Staufen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villiger, Christian, von Dietwil, in Endingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005907253, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Renersol GmbH, bisher in Arth, CHE-247.342.609, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2013, Publ. 1055181).
Statutenänderung:
29.11.2023.
Firma neu:
Renersol GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Rüti (ZH).
Domizil neu:
c/o Beat Heinz, Moosstrasse 5, 8630 Rüti ZH.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinz, Beat, von Sils im Domleschg, in Rüti (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Würenlos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004640890, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ABB Technikerschule, in Baden, CHE-108.233.643, Verein (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2017, Publ. 3522071).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckert, Karl Lothar, von Habsburg, in Habsburg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaber, Ulrich Emil, deutscher Staatsangehöriger, in Gebenstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zeidler, Daniel, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volker, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wilen bei Wollerau];
Rubeli, Kurt, von Tschugg, in Niederrohrdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Knutwil];
Brunner, Philipp, von Würenlos, in Würenlos, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Carlen, Thomas, von Goms, in Mellingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heinz, Beat, von Sils im Domleschg, in Würenlos, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.