Informazioni su Bruno Heini
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Bruno Heini
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Heini
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2890897, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Falkenplatz AG, in Luzern, CHE-284.232.244, Löwenplatz 9, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2016.
Zweck:
Erwerb, Überbauung, Vermietung, Verwaltung und Verkauf von Immobilien;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von Bruno Heini, von Luzern, in Luzern, und Hans Heini, von Luzern, in Meggen, als Miteigentümer zu je 1/2 das Grundstück Nr. 392, Grundbuch Luzern, rechtes Ufer, zum Kaufpreis von maximal CHF 4'200'000.00 zu erwerben.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 01.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Heini, Hans, von Luzern, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heini, Bruno, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2855517, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
zuger-rigi-chriesi AG, in Cham, CHE-403.652.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2014, Publ. 1654247).
Statutenänderung:
28.04.2016.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Schöngrund 26, 6343 Rotkreuz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhard, Anton, von Schwyz, in Merlischachen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heini, Bruno, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiferle Dervey, Bettina, von Le Flon, Chapelle (Glâne) und Kloten, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krämer, Ivo, von Oberbüren, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7217188, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Verlag Brot & Ziele GmbH, in Luzern, CH-100.4.791.004-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2010, S. 12, Publ. 5474650).
Firma neu:
Verlag Brot & Ziele GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 24.05.2013 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Truvag Treuhand AG, Leopoldstrasse 6, 6210 Sursee.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heini, Bruno, von Luzern und Neuenkirch, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Truvag Treuhand AG (CH-100.3.010.303-6), in Sursee, Liquidatorin.