Informazioni su Urs Ch. Hefti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Urs Ch. Hefti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005670908, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
FAMOCO AG, in Oberentfelden, CHE-180.412.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2016, Publ. 2983495).
Firma neu:
FAMOCO AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(FAMOCO SA en liquidation) (FAMOCO Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.01.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefti, Urs, von Glarus Süd, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bruderer, Beat, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004451026, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
swiss export, in Zürich, CHE-110.163.213, Verein (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2017, Publ. 3630119).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefti, Urs, von Glarus, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nänny, Stephan Daniel, von Lutzenberg, in Dietlikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sonderegger, Conrad, von Heiden, in Buchberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stebler-Kellenberger, Anita, von Nunningen und Walzenhausen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3910557, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Crossrail AG, in Muttenz, CHE-112.198.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2017, Publ. 3752365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neese, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Xanten (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eder, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Kufstein (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Baets, Patrick, belgischer Staatsangehöriger, in Kappellen (BE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Vliet, Cornelius, belgischer Staatsangehöriger, in Mechelen (BE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bochow, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Biel-Benken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maaßen, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Duisburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hefti, Urs, von Glarus Süd, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien].