Informazioni su Roger Hauser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roger Hauser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4050804, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Walder & Trüeb Engineering AG, bisher in Muri bei Bern, CH-035.3.001.488-6, Dienstleistungen im Informatikbereich, insbesondere für Ingenieur- und Architekturunternehmungen sowie Handel mit entsprechender Hard- und Software usw, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2001, S. 2588).
Statutenänderung:
25.05.2007.
Firma neu:
Walder + Trüeb Engineering AG.
Sitz neu:
Ostermundigen.
Domizil neu:
Obere Zollgasse 73, 3072 Ostermundigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moor, Peter, von Gadmen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Roger, von Männedorf, in Spiegel bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walder, Ulrich Dr., von Zürich und Hausen am Albis, in Gümligen (Muri bei Bern), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern];
Keller, Andreas, von Märstetten, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3358074, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Moor Hauser & Partner AG, in Bern, CH-035.3.004.125-6, Betrieb eines Bauingenieurbüros für Hoch- und Tiefbau usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2005, S. 3, Publ. 2702786).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Roger, von Männedorf, in Spiegel bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moor, Peter, von Gadmen, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlecht, Hansruedi, von Radelfingen, in Gasel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Keller, Andreas, von Märstetten, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Numero di pubblicazione: 797240, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalfürsorgestiftung der Firma Moor + Hauser AG, in Bern, Berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer der Stifter- bzw. Arbeitgeberfirma usw., Stiftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2002, S. 3, Publ. 344808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moor, Peter, von Gadmen, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Roger, von Männedorf, in Spiegel bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlecht, Hans Rudolf, von Radelfingen, in Gasel (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordi, Markus, von Bern und Gondiswil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Peter, von Kandersteg, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.