Informazioni su Sonja Haueis-Holenstein
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sonja Haueis-Holenstein
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6597482, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Iprecs AG, in Flawil, CH-320.3.052.058-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2009, S. 18, Publ. 5125450).
Firma neu:
Iprecs AG in Liquidation.
Domizil neu:
Säntisstrasse 15, 9230 Flawil.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.03.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haueis-Holenstein, Sonja, von Onsernone, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3424454, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
IRH Informatics Research GmbH, bisher in Horgen, CH-020.4.026.908-5, Entwicklung und den Vertrieb von individuellen singulären oder ganzheitlichen Informatiklösungen bez. sogenannter 'Informatiktools' im In- und Ausland, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 28.11.2003, S. 21, Publ. 2004022).
Gründungsstatuten:
06.05.2003.
Statutenänderung:
2.06.2006.
Firma neu:
wissensreich gmbh.
Sitz neu:
Flawil.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 11, 9230 Flawil.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Schulung, Weiterbildung, Beratung, Coaching und Projektmanagement, Erbringung von Outsourcing-Dienstleistungen für Dritte und Vermietung von Räumen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen oder Betriebsstätten im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen und Institutionen direkt oder indirekt beteiligen oder diesen Finanzdienstleistungen erbringen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Briner, Jürg Felix, von Bassersdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Oberholzer, Astrid Brigitte, von Goldingen, in Kirchberg SG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frim, Andrea, von Oberkulm, in Andwil SG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Haueis-Holenstein, Sonja, von Onsernone, in Flawil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Meyer-Böhm, Maja, von Oberrieden, in Mogelsberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Numero di pubblicazione: 2002330, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Iprecs AG, bisher in Jonschwil, Beratung, Evaluation, Planung, Entwicklung, Umsetzung, Inbetriebsetzung, Schulung und Betreuung von EDV-Dienstleistungen in den Bereichen Datensicherheit usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2002, S. 7, Publ. 611302).
Statutenänderung:
18.11.2003.
Sitz neu:
Flawil.
Domizil neu:
Mittelgasse 22, 9230 Flawil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knöpfel & Schmid AG, in Wattwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haueis-Holenstein, Sonja, von Onsernone, in Flawil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arnegg (Gossau SG)];
Triade Treuhand AG, in Abtwil SG (Gaiserwald), Revisionsstelle.
Zweigniederlassung:
[Zweigniederlassung aufgehoben] [gestrichen: Flawil].