Informazioni su Jakob Hasler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Jakob Hasler
Ultimi comunicati FUSC: Jakob Hasler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004950550, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Raffael Holding GmbH, in Arbon, CHE-113.978.513, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2012, S.0, Publ. 6567752).
Statutenänderung:
29.06.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringungen von Dienstleistungen aller Art. Sie kann Patente und andere immateriellen Güter begründen, erwerben, verwalten oder halten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.11.2007 25 Namenaktien der "Seelitho AG", in Arbon, mit einem Nennwert von je CHF 1'000 im Wert und zum Preis von CHF 800'000.00, wofür CHF 25'000.00 auf das Stammkapital angerechnet werden.]. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler, Jakob, von Roggwil TG, in Arbon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Banderet, Ralph, von La Grande Béroche, in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Fresens, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Banderet, Christine, von La Grande Béroche, in Arbon, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004749394, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
AMAGOO AG, in Arbon, CHE-107.945.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, Publ. 3515505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler, Jakob, von Roggwil TG, in Stachen (Arbon), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Banderet, Ralph, von Fresens, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janout, Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in Frasnacht (Arbon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Marienkirchen (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Thomas, von Wängi, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2805803, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
José Holding AG, in Arbon, CHE-114.353.416, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2014, Publ. 1717267).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Jakob, von Roggwil TG, in Arbon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].