Informazioni su Hans Rudolf Hartmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Rudolf Hartmann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Rudolf Hartmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004701991, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
hartmann ag services, in Gossau (ZH), CHE-107.435.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2012, S.0, Publ. 6861886).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Hans Rudolf, von Konolfingen, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Hartmann, Hans-Rudolf].
Numero di pubblicazione: 4792180, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Waag, Wohnen auch im Alter in Gossau ZH, in Gossau ZH, CH-020.5.000.171-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2007, S. 23, Publ. 4244618).
Vermögensübertragung:
Die Genossenschaft überträgt gemäss Vertrag vom 12.12.2008 Aktiven von CHF 7'123'000.00 auf die Kurt di Gallo AG, in Grüningen (CH-020.3.906.756-2).
Gegenleistung:
CHF 7'123'000.00.
Firma neu:
Genossenschaft Waag, Wohnen auch im Alter in Gossau ZH in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.10.2008 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Max, von Ruswil und Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Hans Rudolf, von Konolfingen, in Gossau ZH, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Briegel, Marianne, von Zürich, in Gossau ZH, Vizepräsidentin der Verwaltung und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin der Verwaltung und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Martin, von Winterthur und Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Beatrix genannt Bea, von Gossau ZH und Zürich, in Gossau ZH, Mitglied der Verwaltung und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4163064, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Waag, Wohnen auch im Alter in Gossau, in Gossau ZH, CH-020.5.000.171-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2006, S. 28, Publ. 3441040).
Statutenänderung:
16.05.2007.
Firma neu:
Genossenschaft Waag, Wohnen auch im Alter in Gossau ZH.
Domizil neu:
Im Zentrum 12, 8625 Gossau.
Postadresse neu:
Genossenschaft Waag, Wohnen auch im Alter in Gossau ZH, c/o BDO Visura, Postfach 563, 8622 Wetzikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulz, Fred, von Winterthur, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kündig, Jörg, von Gossau ZH und Hittnau, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Jürg, von Zürich, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Hans Rudolf, von Konolfingen, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Briegel, Marianne, von Zürich, in Gossau ZH, Vizepräsidentin und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuarin];
Bühlmann, Max, von Ruswil und Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Martin, von Winterthur und Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Beatrix genannt Bea, von Gossau ZH und Zürich, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwiller, Sylvia, von Basel, in Gossau ZH, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.