Informazioni su Jörg Christian Hartig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Jörg Christian Hartig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005967049, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Elicitor GmbH, bisher in Zürich, CHE-114.126.458, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2013, Publ. 1081909).
Statutenänderung:
06.02.2024.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 4, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Einzel- und Grosshandel mit technischen Produkten sowie IT, Multimedia und e commerce;
Im- und Export sowie Handel mit Waren aller Art;
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pezer, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Riedel, Christel, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Grunwald, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartig, Jörg Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Herisau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rüf, Manfred, von Uster, in Volketswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005467223, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Rolü AG, bisher in Thal, CHE-107.790.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2018, Publ. 3976147).
Statutenänderung:
20.04.2022.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Jürg, von Thal, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüf, Manfred, von Uster, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hartig, Jörg Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Geschäftsführer und Direktor, mit Einzelunterschrift.