Informazioni su Russell Harries
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Russell Harries
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004983046, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GeoLimo GmbH, in Kloten, CHE-489.978.961, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2020, Publ. 1004948146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harries, Russell, britischer Staatsangehöriger, in Emmetten, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilling, André, von Zürich, in Wigoltingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004948146, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Grossmann Limousinen Service GmbH, in Kloten, CHE-489.978.961, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674027).
Statutenänderung:
09.03.2020.
Firma neu:
GeoLimo GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harries, Russell, britischer Staatsangehöriger, in Emmetten, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schilling, André, von Zürich, in Wigoltingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1004674027, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Grossmann Limousinen Service GmbH, in Kloten, CHE-489.978.961, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2018, Publ. 1004503133).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salama, Olivier, von Unterengstringen, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Harries, Russell, britischer Staatsangehöriger, in Emmetten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 33 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Schilling, André, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00.