Informazioni su Christoph Markus Harlacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christoph Markus Harlacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005689912, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ha6 GmbH, in Steffisburg, CHE-259.645.198, Pfrundmattweg 8b, 3612 Steffisburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, das Erbringen von Beratungsdienstleistungen sowie Beratung und Durchführung von Events. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 23.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Harlacher, Christoph Markus, von Zürich, in Steffisburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Harlacher-Meier, Eliane, von Trub, in Steffisburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Basic, Adnan, von Kirchberg (BE), in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Harlacher, Julian, von Zürich, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Harlacher, Romina, von Zürich, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu dreien.
Numero di pubblicazione: 3593219, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
ZinCo AG Dachbegrünungssysteme, in Egerkingen, CHE-103.561.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2016, Publ. 2923325).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emmenegger, Christian, von Wölflinswil, in Trimbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stribel, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Nürtingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harlacher, Christoph Markus, von Zürich, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moser, Roland, von Herbligen, in Aefligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3011091, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
coex Energie AG, in Uetendorf, CHE-244.442.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2016, Publ. 2653377).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harlacher, Christoph Markus, von Zürich, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.