Informazioni su Stefan Harangozo
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Stefan Harangozo
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005501776, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
FHS Entertainment GmbH, in Spreitenbach, CHE-445.840.033, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schildknecht, Karl Urs, von Zürich, in Geroldswil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jatek GmbH (CHE-113.052.917), in Killwangen, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Harangozo, Stefan, von Volketswil, in Oensingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Christoph, von Opfikon, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Koch, Nicole, von Amriswil, in Wettingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005461391, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Jatek GmbH, bisher in Killwangen, CHE-113.052.917, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4325499).
Statutenänderung:
08.04.2022.
Sitz neu:
Altendorf.
Domizil neu:
Talstrasse 1, 8852 Altendorf.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpbach, Martin, von Steffisburg, in Birrhard, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harangozo, Stefan, von Volketswil, in Oensingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Ennetbaden, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Lamza, Daniel, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005114449, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schüpbach & Gös Automaten GmbH, in Killwangen, CHE-108.581.713, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2009, S.3, Publ. 5337710).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harangozo, Stefan, von Volketswil, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00 [bisher: in Nussbaumen bei Baden].