Informazioni su Attila Hanák
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Attila Hanák
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004820396, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swiss Drops AG, in Zug, CHE-111.969.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2019, Publ. 1004728329).
Statutenänderung:
27.01.2020.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Hofmatt 86, 6332 Hagendorn.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art sowie Herstellung, Handel und Vertrieb von Produkten und Geräten, insbesondere in den Bereichen Fahrzeugreinigung, Medizin, Therapie, Fitness;
Beratung, An- und Verkauf sowie Handel mit Produkten aller Art, insbesondere mit Gemälden, Kunstwerken und Kunstobjekten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
15'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 15'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hanák, Attila, ungarischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].
Numero di pubblicazione: HR02-1004728329, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swiss Drops AG in Liquidation, in Zug, CHE-111.969.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3754467).
Firma neu:
Swiss Drops AG. Mit Beschluss vom 18.09.2019 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 07.09.2017 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.09.2017 aufgelöst.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kárpáti, Melinda Kinga, ungarische Staatsangehörige, in Zug, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hanák, Attila, ungarischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.