Informazioni su Thomas Hammerl
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Hammerl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006120478, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
European Tennis Federation, in Basel, CHE-100.413.644, Verein (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2024, Publ. 1006074320).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammerl, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem zeichnungsberechtigten Mitglied des Vorstandes.
Numero di pubblicazione: HR02-1005109885, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
European Tennis Federation, in Basel, CHE-100.413.644, Verein (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2018, Publ. 4348147).
Statutenänderung:
24.10.2020.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dmitriev, Vladimir, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richter, Attila Sebastien, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hint, Allar, estnischer Staatsangehöriger, in Tallinn (EE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaderka, Ivo, tschechischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jolissaint Vaudroz, Christiane Marie, von Leysin, in Meyrin, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zannias, Spyridon, genannt Spyros, griechischer Staatsangehöriger, in Athen (GR), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Babic, Nikolina, kroatische Staatsangehörige, in Cakovec (HR), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Itu, Razvan, rumänischer Staatsangehöriger, in Bukarest (RO), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hammerl, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem zeichnungsberechtigten Mitglied des Vorstandes [bisher: kanadischer Staatsangehöriger, in Basel].
Numero di pubblicazione: 4348147, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
European Tennis Federation, in Basel, CHE-100.413.644, Verein (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2017, Publ. 3927775).
Statutenänderung:
24.03.2018. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hammerl, Thomas, kanadischer Staatsangehöriger, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem zeichnungsberechtigten Mitglied des Vorstandes.