Informazioni su Roman Häfliger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roman Häfliger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005850016, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BBA INNOVA AG, in Strengelbach, CHE-112.329.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2023, Publ. 1005757080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirchhofer, Urs, von Sursee und Büron, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Stephan, von Menznau, in Buchs (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frank, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Itingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monaco, Salvatore, von Konolfingen, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfliger, Roman, von Rothenburg, in Sempach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004654562, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Kurt Steiner AG, in Luzern, CHE-107.244.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2017, Publ. 3392861).
Statutenänderung:
24.05.2019.
Domizil neu:
Littauerboden 1, 6014 Luzern.
Zweck neu:
Erwerb, Bewirtschaftung, Verwaltung und Verkauf sowie Finanzierung von Immobilien und anderen Vermögenswerten sowie Realisierung von Bauprojekten und Erbringung von Dienstleistungen im Immobilienbereich;
Beteiligungen.
Aktien neu:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Roman, von Rothenburg, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Thomas Hans Rudolf, von Emmen und Luzern, in Emmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabriel, Paul, von Ennetbürgen, in Eschenbach (LU), Geschäftsführer und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Michael, von Hildisrieden, in Neuenkirch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Molnar, Géza, von Luzern, in Beromünster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Morgenthaler, Thomas, von Gondiswil, in Rain, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Martina, genannt Tina, von Luzern, in Menznau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wauwil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geisseler-Loh, Jessica Oi Mei Valentina, von Luzern, in Oberkirch, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Bruno Anton, von Erstfeld, in Altdorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3941383, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Carom AG, in Aarau, CHE-314.261.850, Buchserstrasse 12, 5000 Aarau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.12.2017.
Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften, Unternehmungen oder Organisationen;
kann Immobilien erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten und sich mit anderen Unternehmungen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 125'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 125'000.00.
Aktien:
1'250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 11.12.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Häfliger, Roman, von Rothenburg, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Häfliger, Caroline, von Rothenburg, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.