Informazioni su Claudia Habichler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Habichler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005531986, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Jadeberg Partners AG, in Baar, CHE-113.453.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519606).
Firma neu:
Jadeberg Partners AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.07.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hengl, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Altausee (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Habichler, Claudia, österreichische Staatsangehörige, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005273757, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Jadeberg Partners AG, in Baar, CHE-113.453.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2021, Publ. 1005106611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meurer, Gabriel J., deutscher Staatsangehöriger, in Neuss (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hengl, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Altausee (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Habichler, Claudia, österreichische Staatsangehörige, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Baldinger, Friedrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hein, Manuel, deutscher Staatsangehöriger, in Rodewisch (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Wenna, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (AT), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005106611, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Jadeberg Partners AG, in Baar, CHE-113.453.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2020, Publ. 1005049080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habichler, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baldinger, Friedrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Habichler, Claudia, österreichische Staatsangehörige, in Neuheim, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.