Informazioni su Yvonne Haag
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yvonne Haag
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005233257, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HRS Renovation AG, in Zürich, CHE-105.950.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2021, Publ. 1005081706). [Neue] Weitere Adresse: Industriestrasse 10, 6010 Kriens. [Neue] Weitere Adresse: Via San Salvatore 13, 6900 Paradiso. [Neue] Weitere Adresse: Avenue de France 10, 1950 Sion. [Neue] Weitere Adresse: Rue de Lyon 120, 1203 Genf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haag, Yvonne, von Sulgen, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hartmann, Thomas, von Schneisingen, in Lengnau (AG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schäfer, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, Dr. Arthur R. , von Schlieren, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach];
Ates, Erkan, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sassone, André, französischer Staatsangehöriger, in Évian-les-Bains (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmuckli, Hannes, von Glarus, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vuadens, César, von Vouvry, in Blonay, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005211482, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
HRS Real Estate AG, in Frauenfeld, CHE-105.857.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2021, Publ. 1005086167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haag, Yvonne, von Sulgen, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hartmann, Thomas, von Schneisingen, in Lengnau AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schäfer, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Fruthwilen (Salenstein), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, Dr. Arthur R., von Schlieren, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004841499, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
HRS Real Estate AG, in Frauenfeld, CHE-105.857.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753592).
Weitere Adressen:
Avenue de France 10, 1950 Sion.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arndt, Mathias, von Kradolf-Schönenberg, in Riehen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fivaz, Corinne, von Servion, in Fey, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spiess, David, von Horw, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haag, Yvonne, von Sulgen, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien;
Neuenschwander, Daniel, von Stocken-Höfen, in Bäriswil BE (Bäriswil), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern)];
Thöny, Andrea, von Chur, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien.