Informazioni su Benita Gysin Koch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Benita Gysin Koch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3082063, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
D S N Schweiz AG, in Steinhausen, CHE-112.578.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2016, Publ. 2978509).
Statutenänderung:
31.08.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
3'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin Koch, Benita, von Basel, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meierhofer, Marcel, von Zürich, in Wasterkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1441949, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
SwissDatenBank AG, in Weinfelden, CHE-112.578.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2013, Publ. 1093149).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Mathias, von Basel, in Weinfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Angst, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Siegen (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysin Koch, Benita, von Basel, in Weinfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1093149, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
SwissDatenBank AG, in Weinfelden, CH-320.3.058.143-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2011, Publ. 6178060).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angst, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Siegen (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gysin Koch, Benita, von Basel, in Weinfelden, mit Einzelunterschrift.