Informazioni su Markus Werner Gwerder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Markus Werner Gwerder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005997991, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Schwyzer Kantonalbank, in Schwyz, CHE-108.954.429, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2024, Publ. 1005971500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leibundgut, Jonas, von Hochdorf, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gwerder, Markus, von Muotathal, in Morschach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hux-Brauss, Daniela, von Tübach, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schuler, Adrian Kurt, von Alpthal, in Risch, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Hünenberg];
Zarn, Martina, von Domat/Ems, in Lachen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zemp, Daniela, von Luzern, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Emmen].
Numero di pubblicazione: HR02-1005913934, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
AG Sportbahnen im Mythengebiet, in Schwyz, CHE-103.277.509, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2022, Publ. 1005411279).
Statutenänderung:
09.12.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meli, Renato, von Mels, in Schwyz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gwerder, Markus, von Muotathal, in Morschach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Linggi, Daniel, von Schwyz, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfyl-Gisler, Toni, von Schwyz, in Arth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Schürpf, Reto, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005113115, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Keynet AG, in Luzern, CHE-108.514.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005038085).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gwerder, Markus Werner, von Muotathal, in Ruswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vonarburg, Alex, von Rothenburg, in Rothenburg, mit Kollektivprokura zu zweien.