Informazioni su Markus Bruno Gutknecht
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Bruno Gutknecht
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005567168, Ufficio del registro di commercio Argovia
Markus Gutknecht Baumanagement, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CHE-101.109.410, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2011, S.0, Publ. 6243990).
Domizil neu:
Schösslerstrasse 34, 8964 Rudolfstetten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutknecht, Markus, von Luzern und Winterthur, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Inhaber, mit Einzelunterschrift. [Gemeindefusion].
Numero di pubblicazione: 6756650, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Art Poster Gallery, Daphne Kielholz-Pestalozzi AG, in Zürich, CH-020.3.901.753-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2012, Publ. 6510396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kielholz-Pestalozzi, Daphne, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pestalozzi, Ulrich, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutknecht, Claudia, von Luzern, in Schlieren, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Gutknecht, Markus, von Luzern, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Peter, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6286872, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schaufelberger + Gutknecht AG, in Lenzburg, CH-020.3.910.999-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2008, S. 2, Publ. 4752040).
Statutenänderung:
20.07.2011.
Sitz neu:
Rudolfstetten-Friedlisberg.
Domizil neu:
Schürmatt 10, 8964 Rudolfstetten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutknecht, Markus Bruno, von Luzern und Winterthur, in Rudolfstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Uitikon].