Informazioni su Robin Guldener
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Robin Guldener
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005019861, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Avrios International AG, in Zürich, CHE-480.579.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004968461).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guldener, Robin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005017257, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
iApe GmbH, bisher in Richterswil, CHE-336.046.739, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2011, Publ. 6071516).
Statutenänderung:
26.10.2020.
Sitz neu:
Wilen (TG).
Domizil neu:
Im Lerchfeld 2, 9535 Wilen b. Wil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guldener, Robin, von Zürich, in Richterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Donataccio, Marina, von Sirnach, in Bronschhofen (Wil (SG)), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 1980285, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Avrios International AG (Avrios International SA) (Avrios International Ltd), in Zürich, CHE-480.579.000, Etzelstrasse 31, 8038 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.01.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Informationstechnologiebereich, insbesondere Softwareentwicklung sowie Betrieb eigener Softwareprodukte und Plattformen. Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte sowie Managementaufgaben vornehmen, auch zu Gunsten oder im Interesse von nahestehenden Unternehmungen sowie Anlagen anderer Art tätigen. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern. Sie kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'002.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'002.00.
Aktien:
100'002 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Brenner, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Oberweningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guldener, Robin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Roger, von Fulenbach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.