Informazioni su Marco Güntensperger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marco Güntensperger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1279597, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bullitt Productions GmbH, in Opfikon, CHE-113.232.230, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, Publ. 6264414).
Statutenänderung:
20.12.2013, 23.12.2013.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Bullitt Productions LLC) (Bullitt Productions Sàrl).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Produktionsmanagement, technische und konzeptionelle Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen und Events sowie die Erbringung aller damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen..
Stammkapital neu:
CHF 25'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güntensperger, Kurt, von Eschenbach SG, in Teufen AR, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Güntensperger, Monika, von Eschenbach SG, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güntensperger, Marco, von Eschenbach SG, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Eschenbach SG, in Rümlang und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Donini, Oliver, von Locarno, in Kloten, Gesellschafter, mit Kollektivprokura zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien, ohne Stammanteil];
Kälin, Andreas, von Einsiedeln, in Egg, Gesellschafter, mit Kollektivprokura zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Einsiedeln, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: 6421328, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fortissimo AG, in Opfikon, CH-020.3.909.157-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2011, S. 0, Publ. 6262484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güntensperger, Marco, von Eschenbach SG, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3618108, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bullitt Productions GmbH (Bullitt Productions LLC) (Bullitt Productions Sàrl.), in Opfikon, CH-020.4.034.185-0, Talackerstrasse 5, 8152 Glattbrugg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.10.2006.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Produktionsmanagement, technische und konzeptionelle Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen und Events, Beratungsdienstleistungen betreffend die Durchführung von Veranstaltungen und Events sowie die Erbringung aller damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Güntensperger, Marco, von Eschenbach SG, in Rümlang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Güntensperger, Kurt, von Eschenbach SG, in Teufen AR, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Güntensperger, Monika, von Eschenbach SG, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Donini, Oliver, von Locarno, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kälin, Andreas, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.