Informazioni su Marlise Grossenbacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marlise Grossenbacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4380435, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Alterszentrum Eggiwil AG, in Eggiwil, CHE-198.110.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2015, Publ. 2532361).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Thomas, von Brienz (BE), in Trubschachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bichsel, Simon, von Eggiwil, in Trubschachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Andreas Urs, von Noflen, in Eggiwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönholzer-Strahm, Kathrin, von Lützelflüh, in Röthenbach im Emmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Kurt, von Trub, in Eggiwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossenbacher, Marlise, von Trachselwald, in Eggiwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4371439, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Raiffeisenbank Oberes Emmental Genossenschaft, in Langnau im Emmental, CHE-106.051.002, Genossenschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2017, Publ. 3281407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossenbacher, Marlise, von Trachselwald, in Eggiwil, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Isabelle, von Reutigen, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Liechti, Erika, von Landiswil, in Sumiswald, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2095291, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Raiffeisenbank Region Langnau i.E. Genossenschaft, in Signau, CHE-106.051.002, Genossenschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2014, Publ. 1565557).
Statutenänderung:
25.03.2015.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Oberemmental Genossenschaft, in Röthenbach im Emmental (CHE-105.798.162), gemäss Fusionsvertrag vom 13.01.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 161'546'667.37 und Fremdkapital von CHF 158'189'236.18 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten 2'263 Anteile zu CHF 200.00.
Firma neu:
Raiffeisenbank Oberes Emmental Genossenschaft.
Sitz neu:
Langnau im Emmental.
Domizil neu:
Dorfstrasse 1, 3550 Langnau im Emmental.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosimann, Hans Rudolf, von Signau, in Signau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bähler, Erika, von Buchholterberg, in Kröschenbrunnen, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Urs, von Rüegsau, in Schangnau, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossenbacher, Marlise, von Trachselwald, in Eggiwil, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossmann, Stefan, von Oberried am Brienzersee, in Goldswil bei Interlaken (Ringgenberg BE), Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Mutzner, Marco, von Maienfeld, in Emmenmatt (Signau), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lauperswil (Emmenmatt), Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jutzi, Werner, von Niederhünigen, in Aeschau (Eggiwil), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli-Blaser, Erika, von Rüegsau, in Schangnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graf, Daniela, von Trub und Häutligen, in Schüpbach (Signau), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Schüpbach (Eggiwil)];
Kiener, Heinz, von Kirchdorf BE, in Röthenbach im Emmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Minder, Fritz, von Auswil, in Lauperswil, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Gfeller, Beatrice, von Vechigen, in Langnau im Emmental, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ryser, Ursula, von Sumiswald, in Sumiswald, mit Kollektivprokura zu zweien.