Informazioni su Thomas Graf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Graf
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Graf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005776150, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Graf Hauswartungen GmbH, in Bern, CHE-100.911.646, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022, Publ. 1005523866).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Thomas, von Uetendorf, in Rümligen (Riggisberg), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Graf, Kurt, von Uetendorf, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Trachsel, Jeannine, von Rüeggisberg, in Frauenkappelen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005523866, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Graf Hauswartungen GmbH, in Bern, CHE-100.911.646, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3741299).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Kurt, von Uetendorf, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Graf, Thomas, von Uetendorf, in Rümligen (Riggisberg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 3741299, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Graf Hauswartungen, Liegenschafts-, Sanitär- & Heizungsservice GmbH, in Bern, CHE-100.911.646, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2011, Publ. 6031446).
Statutenänderung:
01.09.2017.
Firma neu:
Graf Hauswartungen GmbH.
Domizil neu:
Landoltstrasse 89, 3007 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Hauswartungen, Liegenschafts-, Sanitär- und Heizungsservicearbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Wertschriften, Grundstücke und Immobilien erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage gemäss Vertrag vom 11.7.2000 und dazugehöriger Inventarliste: diverse Maschinen, Mobilien und Werkzeuge (Einwaschgerät, Wassertank, Staubwassersauger etc.) zum Übernahmepreis von CHF 18'169.20, der an das Stammkapital angerechnet wird.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf-Kellenberger, Denise, von Uetendorf, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Thomas, von Uetendorf, in Ittigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Graf, Kurt, von Uetendorf, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].