Informazioni su Karin Göldi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Karin Göldi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006005591, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Rheintal Touristik GmbH, in Au (SG), CHE-105.462.443, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, S.0, Publ. 6156474).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göldi, Karin, von Rüthi SG, in Au SG, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Urs, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6156474, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Rheintal Touristik GmbH, in Au SG, CH-320.4.047.861-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2011, S. 14, Publ. 6032608).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Bruno, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göldi, Karin, von Rüthi SG, in Au SG, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fritz, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Andelsbuch (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00].
Numero di pubblicazione: 6032608, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Rheintal Touristik GmbH, in Au SG, CH-320.4.047.861-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2006, S. 11, Publ. 3430432). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.02.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Bruno, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Göldi, Karin, von Rüthi SG, in Au SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].