Informazioni su Ludwig Glenz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Ludwig Glenz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005956607, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
EnBautec GmbH, in Steg-Hohtenn, CHE-115.194.965, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2013, S.0, Publ. 7023254).
Statutenänderung:
13.12.2023.
Sitz neu:
Salgesch.
Domizil neu:
c/o Louis Glenz, Bauwerigstrasse 16, 3970 Salgesch.
Zweck neu:
Die Firma bezweckt das Erbringen von sämtlichen Dienstleistungen im Hoch- und Tiefbau;
insbesondere Energieberatung, Thermografie, Lärmmessungen und Luftdichtigkeitsmessungen. Überdies ist die Gesellschaft berechtigt, alle Geschäfte abzuschliessen und alle Massnahmen vorzukehren, die mit dem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen und geeignet sind, denselben zu fördern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glenz, Ludwig, genannt Louis, von Salgesch, in Salgesch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Glenz, Louis].
Numero di pubblicazione: HR02-1005370376, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Ingenieurbüro Zumofen & Glenz AG, in Steg-Hohtenn, CHE-105.756.442, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2014, S.0, Publ. 1752095).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glenz, Ludwig, genannt Louis, von Salgesch, in Salgesch, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Indermitte, Alain, von Steg-Hohtenn, in Gampel (Gampel-Bratsch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noti, Heinz Michael, von Stalden (VS), in Baltschieder, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Omura, Florim, von Baltschieder, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Ernst, von Unterlangenegg, in Turtmann (Turtmann-Unterems), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numero di pubblicazione: 7196464, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Ingenieurbüro Zumofen & Glenz AG, in Steg-Hohtenn, CH-600.3.000.905-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2008, S. 29, Publ. 4559070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gitz, Damian, von St. Niklaus, in Herbriggen (St. Niklaus), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glenz, Ludwig, genannt Louis, von Salgesch, in Salgesch, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Glenz, Louis].