Informazioni su Dr. Johannes Markus Glaus
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Johannes Markus Glaus
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004788893, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BVK Services GmbH, in Zürich, CHE-301.370.547, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2019, Publ. 1004645371).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glaus, Johannes, von Zürich und Schänis, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Numero di pubblicazione: HR02-1004733385, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hamberg AG, in Zürich, CHE-108.503.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 22.11.2012, S.0, Publ. 6942358).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glaus, Dr. Johannes Markus, von Zürich und Schänis, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschümperlin, Philipp, von Schwyz, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oltramare, Nicolas Hugo Eric, von Genève, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Genf, in Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1004645371, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gloper Holdings GmbH, bisher in Zug, CHE-301.370.547, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558631).
Statutenänderung:
14.05.2019.
Firma neu:
BVK Services GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(BVK Services LLC).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich, Obstgartenstrasse 21, 8006 Zürich.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Verwaltung des eigenen Vermögens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verpflichtungen verbundener Gesellschaften und Dritter abgeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eglin, Ion, von Känerkinden, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Thomas Rolf, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glaus, Johannes, von Zürich und Schänis, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wipf, Adrian, von Marthalen, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-152.377.547), in Zug, Revisionsstelle, [bisher: Ernst & Young AG (CH-170.9.000.621-3)].