Informazioni su Christoph Glatthard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christoph Glatthard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005648257, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SmartWarePlus GmbH, bisher in Männedorf, CHE-155.202.080, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2016, Publ. 2893339).
Statutenänderung:
28.12.2022.
Sitz neu:
Jegenstorf.
Domizil neu:
c/o Christine Glatthard, Bernstrasse 30, 3303 Jegenstorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glatthard, Christoph, von Guttannen, in Lugnorre (Mont-Vully), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Männedorf].
Numero di pubblicazione: HR02-1005385157, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SwissSign AG, in Opfikon, CHE-109.357.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004746896).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naef, Markus, von Thalwil, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glatthard, Christoph, von Guttannen, in Mont-Vully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Michael, von Zürich, in Glarus Nord, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solari, Tecla, von Faido, in Freienbach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernath, Annina, von Scheuren, in Aarberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burth Tschudi, Nicole, von Lichtensteig, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005367978, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SwissSign Group AG, in Opfikon, CHE-403.679.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2021, Publ. 1005314181).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naef, Markus, von Thalwil, in Wettswil am Albis, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glatthard, Christoph, von Guttannen, in Mont-Vully, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Jürg, von Rafz, in Freienbach, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Michael, von Zürich, in Glarus Nord, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.