Informazioni su Werner Gfeller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Gfeller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4371387, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fonds zur Ehrung langjähriger landwirtschaftlicher Angestellter im Oberen Emmental, in Langnau im Emmental, CHE-110.272.434, Stiftung (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2012, Publ. 6609164).
Name neu:
Fonds zur Ehrung langjähriger landwirtschaftlicher Angestellter im Oberen Emmental in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (JGK) vom 25.05.2018 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti-Jakob, Johanna Magdalena, von Landiswil, in Langnau im Emmental, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller, Werner, von Rubigen, in Langnau im Emmental, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Ernst, von Lützelflüh, in Trub, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6502654, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fonds zur Ehrung langjähriger landwirtschaftlicher Angestellter im Amt Signau, in Langnau im Emmental, CH-053.7.000.904-4, Stiftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2010, S. 4, Publ. 5802754).
Urkundenänderung:
28.04.2011.
Name neu:
Fonds zur Ehrung langjähriger landwirtschaftlicher Angestellter im Oberen Emmental.
Domizil neu:
c/o Johanna Liechti-Jakob, Ilfisstalden, 3550 Langnau im Emmental.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Ehrung langjähriger treuer Angestellter in der Landwirtschaft im Oberen Emmental. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck..
Organisation neu:
[Streichung von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Hanspeter, von Langnau im Emmental, in Signau (Schüpbach), Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hadorn, Ulrich, von Forst, in Schangnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti-Jakob, Johanna Magdalena, von Landiswil, in Langnau im Emmental, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller, Werner, von Rubigen, in Langnau im Emmental, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Ernst, von Lützelflüh, in Trub, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].