Informazioni su Christoph Kevin Gfeller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Kevin Gfeller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005990980, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Siggnature AG, in Bauma, CHE-330.912.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2024, Publ. 1005949466).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller, Christoph Kevin, von Wila, in Bauma, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura;
Koll, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1005934376, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
mofakult AG, in Gachnang, CHE-381.078.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2023, Publ. 1005714631).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pagotto, Bruno, genannt Lupo, von Kreuzlingen, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Marc, genannt Freeman, von Aeschi bei Spiez, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zürcher, Marc, genannt Mäkeroni, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Koll, Markus, genannt Kölschkus, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Gfeller, Christoph, genannt Rigobääär, von Wila, in Bauma, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gfeller, Christoph, genannt Comarchius, stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Manser, Stefan, genannt Krümelmonster, von Appenzell, in Ermatingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Manser, Stefan, genannt The Stifmeister].
Numero di pubblicazione: HR02-1005714631, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Mofakult AG, in Frauenfeld, CHE-381.078.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005353489).
Statutenänderung:
09.03.2023.
Firma neu:
mofakult AG.
Sitz neu:
Gachnang.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meili, Nico, genannt Geili-Meili, von Winterthur, in Hittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Marc, genannt Mäkeroni, von Aeschi bei Spiez, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Zürcher, Marc, genannt Mäk'l'more];
Gfeller, Christoph, genannt Comarchius, von Wila, in Bauma, stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gfeller, Christoph, genannt Rigoberto Ziehtblanco, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Manser, Stefan, genannt The Stifmeister, von Appenzell, in Ermatingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Manser, Stefan, genannt Steve Stifler];
Pagotto, Bruno, genannt Lupo, von Kreuzlingen, in Hombrechtikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.