Informazioni su Klaus Gerth
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Klaus Gerth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4278224, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gerth Medien AG, in Rothrist, CH-020.3.906.292-5, Betrieb eines Buchhandels und eines Verlages usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2007, S. 1, Publ. 3808016).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosset, Erich, von Villiers, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerth, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (D), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Urs, von Hedingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG, in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Erich, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Testatoris AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Berichtigung des im SHAB Nr. 131 vom 07.07.2000, S. 4644, publizierten TB-Eintrags Nr. 5182 vom 03.07.2000. Gerth Medien AG, in R o t h r i s t , Betrieb eines Buchhandels und eines Verlages usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 07.07.2000, S. 4644).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerth, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (D), Präsident, mit Einzelunterschrift [nicht: in Frankburg am Main (D)].
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Data Trend 22 AG, bisher in O b e r w e n i n g e n , Beratung von Unternehmungen in Organisationsfragen aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.1994, S. 2587).
Statutenänderung:
22.06.2000.
Firma neu:
Gerth Medien AG.
Sitz neu:
R o t h r i s t .
Domizil neu:
Oberholzweg 24, 4852 Rothrist.
Zweck neu:
Betrieb eines Buchhandels und eines Verlages, Verkauf von Druckerzeugnissen, Ton- und Bildträgern, Spielen und Multimedia- Artikeln per e-commerce und über den Versand sowie Beratung und Schulung von Unternehmen, Organisationen und Kunden;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftsbereich beteiligen, solche Unternehmungen erwerben oder errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen sowie Patente, Lizenzen etc. erwerben, verwerten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1000.-].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder im Publikationsorgan, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurth-Tedeschi, Anne-Rose, von Rütschelen, in Oberweningen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Konrad, von Melchnau, in Rothrist, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Unico Treuhand AG, in Burgdorf, Revisionsstelle [wie bisher];
Gerth, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Frankburg am Main (D), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Mosset, Erich, von Villiers, in Liestal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurth, Roland, von Rütschelen, in Oberweningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].