Informazioni su Beatrice Gerten
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Beatrice Gerten
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004868862, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VALBECO GmbH, in Wangen-Brüttisellen, CHE-113.463.491, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753337).
Statutenänderung:
25.02.2020. 01.04.2020.
Sitz neu:
Bassersdorf.
Domizil neu:
Hinteracherweg 5, 8303 Bassersdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerten, Beatrice, von Wigoltingen, in Bassersdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wangen-Brüttisellen].
Numero di pubblicazione: HR02-1004753337, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VALBECO GmbH, in Wangen-Brüttisellen, CHE-113.463.491, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, S.0, Publ. 3429425).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiger, Luca, von Dübendorf, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Geiger, Roger, von Dübendorf, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerten, Beatrice, von Wigoltingen, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 3429425, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VALBECO GmbH, in Wangen-Brüttisellen, CHE-113.463.491, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2011, Publ. 6340880).
Statutenänderung:
02.03.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Errichtung eines globalen Vertriebsnetzes für Produkte aller Art, insbesondere im Bereich Wellness und Ernährung, sowie die betriebswirtschaftliche Beratung von Vertriebspartnern und unabhängigen Dritten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cabrera Maiz, Valentin, paraguayischer Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerten, Beatrice, von Wigoltingen, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00];
Geiger, Roger, von Dübendorf, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Geiger, Luca, von Dübendorf, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.