Informazioni su Hans Peter Gerber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Peter Gerber
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Peter Gerber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005578998, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 109 vom 08.06.2022 publizierten TR-Eintrag Nr. 22309 vom 02.06.2022 Stiftung für altersgerechtes Wohnen der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Matthäus, in Zürich, CHE-109.797.150, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005513534).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Hans Peter, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Oberlangenegg].
Numero di pubblicazione: HR02-1005490029, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung für altersgerechtes Wohnen der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Matthäus, in Zürich, CHE-109.797.150, Stiftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2018, Publ. 1004522119).
Domizil neu:
c/o Hans Peter Gerber, Kiefernweg 34, 8057 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Da Rugna, Romeo, von Wangen-Brüttisellen, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meili, Walter, von Winterthur, in Schleinikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Hans Peter, von Oberlangenegg, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaeffer, Alexander, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieser, Matthias, von Stäfa, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaetani, Marianne, von Diemtigen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, Quästorin, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3552335, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung für altersgerechtes Wohnen der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Matthäus, in Zürich, CHE-109.797.150, Stiftung (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2013, Publ. 1022375).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Marlies, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mock, Hilda, von Sennwald, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Hans Peter, von Oberlangenegg, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Michael, von Rapperswil BE, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trustzone AG (CHE-112.712.042), in Dietikon, Revisionsstelle [bisher: Trustzone AG (CH-020.4.032.373-6)].