Informazioni su Hans Jörg Gerber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Jörg Gerber
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Jörg Gerber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006097592, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Max Blattmann AG, in Dübendorf, CHE-107.838.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2022, Publ. 1005639764).
Firma neu:
Max Blattmann AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.06.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Hans Jörg, von Zollikon, Zürich und Röthenbach im Emmental, in Egg, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005706142, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Baugesellschaft Büel GmbH, in Freienbach, CHE-382.732.134, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2016, S.0, Publ. 2618801).
Firma neu:
Baugesellschaft Büel GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.03.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Hans Jörg, von Zollikon, in Egg, Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005548172, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Turicum Immogroup GmbH, in Zürich, CHE-114.867.827, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020, Publ. 1004859417).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Hans Jörg, von Zollikon, in Egg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .