Informazioni su Hajo Gekeler
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hajo Gekeler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1698249, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ferienclub Luftkurort Mitterfels in Liquidation, in Baar, CHE-103.573.847, Verein (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2013, Publ. 7192636).
Domizil neu:
c/o Rolf Schweiger, Rigistrasse 29, 6340 Baar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Benno, von Birmenstorf AG, in Oberägeri, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Remetschwil];
Gekeler, Dr. Hajo, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Liquidator mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7192636, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ferienclub Luftkurort Mitterfels, in Baar, CH-170.6.000.078-9, Verein (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2005, S. 19, Publ. 2649434).
Name neu:
Ferienclub Luftkurort Mitterfels in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.11.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörr, Leonhard, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zehnder, Benno, von Birmenstorf AG, in Remetschwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gekeler, Dr. Hajo, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7132522, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ferienclub Oberstaufen, in Baar, CH-170.6.000.051-3, Verein (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2007, S. 18, Publ. 4176244).
Statutenänderung:
27.11.2012.
Organisation neu:
[Die bisher im Handelsregister eingetragene Bemerkung über die Organisation wird gelöscht.]. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gekeler, Dr. Hajo, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Dr. Stefan, genannt Stephan, von Zug, in Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörr, Leonhard, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].