Informazioni su Marion Gautsch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marion Gautsch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006000313, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Maierhofer Schweiz AG, in Muri bei Bern, CHE-255.455.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2023, Publ. 1005711780).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zinka, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Frohnleiten (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gautsch, Marion, österreichische Staatsangehörige, in Münsingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kos, Marta, slowenische Staatsangehörige, in Marly, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005008696, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Maierhofer Schweiz AG, in Muri bei Bern, CHE-255.455.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2019, Publ. 1004672173).
Statutenänderung:
21.10.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautsch, Marion, österreichische Staatsangehörige, in Münsingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wabern (Köniz)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004672173, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Maierhofer Schweiz AG, in Muri bei Bern, CHE-255.455.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004593743).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maierhofer, Herbert Konrad, österreichischer Staatsangehöriger, in Pörtschach am Wörthersee (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautsch, Marion, österreichische Staatsangehörige, in Wabern (Köniz), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].