Informazioni su Christine Gasser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christine Gasser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004498105, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
schneiterpartner AG, in Zürich, CHE-106.514.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2018, Publ. 3975079).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Christine, von Gontenschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Retreag Revisions AG (CHE-107.909.343), in Zug, Revisionsstelle;
Battaglia, Simon, von Scharans, in Dürnten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit André Schneiter oder Johann Martin Pulver [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit André Schneiter oder Christine Gasser];
Guler, Christian, von Trimmis, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit André Schneiter oder Johann Martin Pulver [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit André Schneiter oder Christine Gasser].
Numero di pubblicazione: 3958015, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
schneiter meier AG, in Zürich, CHE-106.514.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2011, Publ. 6063666).
Statutenänderung:
05.12.2017.
Firma neu:
schneiterpartner AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Christine, von Gontenschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: OBT AG (CH-020.9.900.846-9)];
Battaglia, Simon, von Scharans, in Dürnten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit André Schneiter oder Christine Gasser;
Guler, Christian, von Trimmis, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit André Schneiter oder Christine Gasser [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4165950, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Külling Identity AG, in Zürich, CH-020.3.915.412-1, Dienstleistungen, welche die Identität von Unternehmen prägen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2005, S. 26, Publ. 3154766).
Statutenänderung:
3.10.2007.
Firma neu:
schneiter meier külling AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Külling, Rudolf, von Wilchingen, in Dübendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lips, Kurt, von Emmen und Schlieren, in Stallikon, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulver, Johann Martin, von Wattenwil, in Kilchberg ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trösch, Jürg, von Zürich und Thunstetten, in Meilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Philip, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneiter, André, von Amsoldingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter];
Gasser, Christine, von Gontenschwil, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Guler, Christian, von Trimmis, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.