Informazioni su Gerold Gamma
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gerold Gamma
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005589441, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Tyle Holding AG, in Chur, CHE-103.331.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2021, Publ. 1005283961).
Statutenänderung:
18.10.2022.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Veräusserung und die Finanzierung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Beratung, Unterstützung, Stärkung und Kontrolle dieser Beteiligungen, insbesondere der Linz-Textil-Gruppe, wie auch die Verwaltung des eigenen Vermögens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
750 vinkulierte Namenaktien zu CHF 750.00 und 1'250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 150.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 1'250 Namenaktien zu CHF 150.00 (Stimmrechtsaktien) und 750 Namenaktien zu CHF 750.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamma, Gerold, von Wassen, in Sumvitg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lehner, Dr. Dionys L., von Untereggen und Luzern, in Linz (AT), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Peter, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Lehner, Niklas, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004687155, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Tyle Holding AG, in Chur, CHE-103.331.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633795).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamma, Gerold, von Wassen, in Sumvitg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2731682, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Remo Beffa und Partner, in Sumvitg, CH-350.2.001.399-2, Plaun da Crusch, 7175 Sumvitg, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.03.2005.
Zweck:
Betrieb der Ustria Miraval, Speise- und Bergrestaurant.
Eingetragene Personen:
Beffa, Remo, von Airolo, in Sumvitg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Gamma, Gerold, von Wassen, in Sumvitg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.