Informazioni su Orazio Federico Galfo
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Orazio Federico Galfo
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4283297, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Career Consulting Bern AG, in Bern, CHE-111.659.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2017, Publ. 3334149).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galfo, Orazio, von Wohlen bei Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilgen-Müller, Elisabeth, von Rüeggisberg, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1619373, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Energieverbund Siloah AG, in Muri bei Bern, CHE-103.708.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6987494).
Statutenänderung:
16.05.2014.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mit eingeschriebenem Brief oder gegen schriftliche Empfangsbestätigung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Peter, von Schangnau, in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kilchenmann, Hans-Peter, von Utzenstorf, in Ostermundigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imbaumgarten, Peter, von Innertkirchen, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arx, Urs Walter, von Erlinsbach SO, in Münsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galfo, Orazio Federico, von Wohlen bei Bern, in Gümligen (Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, André, von Fraubrunnen, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller Frei, Lisa, von Niederglatt, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaisli, Martin, von Aarwangen, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Adrian, von Röthenbach im Emmental und Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpf & Stauffer Treuhand AG (CHE-107.881.070), in Interlaken, Revisionsstelle [bisher: Kämpf & Stauffer Treuhand AG].
Numero di pubblicazione: 1619403, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Performance Development Partners PDP AG Bern, in Bern, CHE-111.659.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2013, Publ. 7157396).
Statutenänderung:
04.07.2014.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mit gewöhnlichem Brief, per Fax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 04.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AudEx AG, in Bremgarten bei Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilgen-Müller, Elisabeth, von Rüeggisberg, in Bern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ostermundigen];
Galfo, Orazio, von Wohlen bei Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.