Informazioni su Andreas Gabathuler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Gabathuler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Gabathuler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006128676, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Angestelltenverband der Radio/TV- und Multimediabranche, in Rüti (ZH), CHE-103.967.212, Verein (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2023, Publ. 1005705867).
Sitz neu:
Dürnten.
Domizil neu:
c/o Andreas Gabathuler, Hasenweidstrasse 1, 8635 Dürnten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabathuler, Andreas, von Wartau, in Dürnten, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüti (ZH)].
Numero di pubblicazione: 3783648, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Angestelltenverband der Radio/TV- und Multimediabranche, bisher in Zürich, CH-020.6.900.030-6, Verein (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2005, S. 20, Publ. 2951534).
Statutenänderung:
10.03.2006.
Sitz neu:
Rüti ZH.
Domizil neu:
c/o Andreas Gabathuler, Steingartenstrasse 6, 8630 Rüti.
Postadresse neu:
Angestelltenverband der Radio/TV- und Multimediabranche, Rossbergstrasse 35, 6410 Goldau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Börlin, Rolf, von Wenslingen, in Spiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abegg, Stefan, von Rothenthurm, in Arth, Mitglied, Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier];
Gabathuler, Andreas, von Wartau, in Rüti ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Balmer, Philipp, von Wilderswil, in Hombrechtikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kenesei, Istvan, von Dürnten, in Dürnten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Stocker, Hans, von Davos, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar];
Targa, Silvio, von Wetzikon ZH, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2528386, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Angestelltenverband der Radio/TV- und Multimediabranche, in Zürich, CH-020.6.900.030-6, Bezweckt den wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg seiner Mitglieder sowie der Arbeitnehmer allgemein, Verein (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2002, S. 20, Publ. 344870).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schindler, Heinrich, von Mollis, in Nusshof, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kenesei, Istvan, von Dürnten, in Dürnten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Gabathuler, Andreas, von Wartau, in Rüti ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Abegg, Stefan, von Rothenthurm, in Arth, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Börlin, Rolf, von Wenslingen, in Spiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier].