Informazioni su Dr. Peter Fuchs
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Peter Fuchs
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Peter Fuchs
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4351667, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Fuchs + Co. AG, in Rorschach, CHE-105.898.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2009, S. 15, Publ. 4942390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seeli, Sidonia, von Waltensburg/Vuorz, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fuchs, Dr. Peter, von Appenzell, in Rorschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs-Rodriguez Torres, Maria Luisa, von Appenzell, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Dominik, von Appenzell, in Tübach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diener, Marion, von Eschenz, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Senn, Roland, von Buchs SG, in Frasnacht (Arbon), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6485798, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wohnbaugenossenschaft Mariabergstrasse Rorschach, in Rorschach, CH-320.5.035.584-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2005, S. 12, Publ. 3006060).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel, Roman, von Wartau, in Rorschach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Paul, von Stein AR, in Rorschach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Dr. Peter, von Appenzell, in Rorschach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revidas Revisionsgesellschaft AG (CH-320.3.024.151-6), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5481368, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Finreal Holding AG, bisher in Rorschach, CH-320.3.029.879-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2004, S. 12, Publ. 2283358).
Statutenänderung:
11.01.2010.
Sitz neu:
Russikon.
Domizil neu:
Im Baumgarten 5, 8332 Russikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Durchführung von Finanzierungsgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 102'000.00.
Liberierung:
CHF 102'000.00.
Aktien:
102 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Dr. Peter, von Appenzell, in Rorschach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodan Treuhand AG, in Rorschach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenbühl, Peter, von Meilen, in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Guggenbühl-Schnurrenberger, Erika, von Meilen und Sternenberg, in Russikon, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüchinger + Partner AG (CH-320.3.036.583-6), in Rorschach, Revisionsstelle.