Informazioni su Dominic Fröhli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dominic Fröhli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004912277, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
OMNIA SWISS SERVICES GMBH, bisher in Wollerau, CHE-267.245.961, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2017, Publ. 3925151).
Statutenänderung:
07.05.2020.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
c/o Dominic Fröhli, Mühlerain 36, 8706 Meilen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fröhli, Nadine Christine, von Männedorf, in Meilen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wollerau];
Fröhli, Dominic, von Männedorf, in Meilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wollerau].
Numero di pubblicazione: HR02-1004879159, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Entec Efficient New Technology AG, in Kloten, CHE-100.452.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2019, Publ. 1004766688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lendi, Beat, von Tamins, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Sandro, von Oetwil am See, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Fröhli, Dominic, von Männedorf, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wollerau].
Numero di pubblicazione: HR02-1004879166, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hans K. Schibli AG, in Zürich, CHE-105.833.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2020, Publ. 1004864327).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lendi, Beat, von Tamins, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Sandro, von Oetwil am See, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Fröhli, Dominic, von Männedorf, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wollerau].