Informazioni su Roman Frischknecht
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roman Frischknecht
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roman Frischknecht
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006111094, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Alterswohnungen Diepoldsau-Schmitter, in Diepoldsau, CHE-102.245.487, Genossenschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2024, Publ. 1006084490). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 05.06.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frischknecht, Roman, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Ralph Thomas, von Rorschacherberg, in Diepoldsau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG (CHE-107.285.519), in Altstätten SG (Altstätten), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005290036, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Alterswohnungen Diepoldsau-Schmitter, in Diepoldsau, CHE-102.245.487, Genossenschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2017, S.0, Publ. 3822595).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutter, Johnny, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Vizepräsident der Verwaltung, Kassier, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutter, Georg, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wälter, Christof, von Marbach SG, in Rebstein, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Anton, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hutter, Matthias, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied der Verwaltung, Kassier, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Roman, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hutter, Beat, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4281605, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisenbank Diepoldsau-Schmitter Genossenschaft, in Diepoldsau, CHE-107.865.119, Genossenschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2017, Publ. 3558841).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quauka, Albert, von Rebstein, in Rebstein, Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waibel, Patrik, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Beatrix, von Appenzell, in Diepoldsau, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Züst, Reto, von Wolfhalden, in Diepoldsau, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Frischknecht, Roman, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Andreas, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Berneck, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].