Informazioni su Ernst Friedli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Friedli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005229893, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LANDI Bern-West, Genossenschaft, in Laupen, CHE-105.862.297, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004925032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Ernst, von Wynigen, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winzenried, Daniel, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004925032, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LANDI Bern-West, Genossenschaft, in Laupen, CHE-105.862.297, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004650980).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flühmann, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Neuenegg, in Neuenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlecht, Hans-Rudolf, von Radelfingen, in Mühleberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Portner, Alfred, von Schwarzenburg, in Neuenegg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Salvisberg, Hans, von Mühleberg, in Gümmenen (Mühleberg), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Kurt, von Schüpfen, in Gurbrü, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bäriswyl, Martin, von Heitenried, in Bösingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bütikofer, Samuel, von Kernenried, in Kleinbösingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Friedli, Ernst, von Wynigen, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Oesch, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Oberlangenegg, in Neuenegg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Streit, Andreas, von Wald (BE), in Thal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zahnd, Simon, von Schwarzenburg, in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 913661, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LANDI Laupen, Genossenschaft, in Laupen, CH-035.5.007.529-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2012, Publ. 6889826).
Statutenänderung:
22.05.2013.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LANDI Neuenegg-Thörishaus, Genossenschaft, in Neuenegg (CH-035.5.012.771-2), gemäss Fusionsvertrag vom 24.05.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 7'831'720.60 und Fremdkapital von CHF 6'806'373.34 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
LANDI Bern-West, Genossenschaft.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Solidarische persönliche Haftung jedes Genossenschafters bis zum Betrag von CHF 5'000.--, ohne Nachschusspflicht.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dürig, Samuel, von Zuzwil BE, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flühmann, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Neuenegg, in Neuenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumann, Stephan, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Portner, Alfred, von Schwarzenburg, in Neuenegg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Ernst, von Wynigen, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oesch, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Oberlangenegg, in Neuenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.