Informazioni su Norbert Friedl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Norbert Friedl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1251037, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Reithalle Davos AG, in Davos, CHE-100.147.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2008, S. 10, Publ. 4756832).
Domizil neu:
c/o Hans Lenz, Talstrasse 33, 7270 Davos Platz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedl, Norbert, von La Punt-Chamues-ch, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stiffler, Christian, von Davos, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Valär, Hans-Simon, genannt Simi, von Davos, in Davos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Markutt Treuhand AG (CHE-106.779.026), in Davos Platz (Davos), Revisionsstelle [bisher: Markutt Treuhand AG, in Davos].
Numero di pubblicazione: 2296750, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Domus Norsi AG, in Davos, Betrieb eines Architekturbüros, Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Immobilien sowie deren Überbauung und Vermittlung auf eigene Rechnung und Rechnung Dritter, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2002, S. 12, Publ. 6503).
Firma neu:
Domus Norsi AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Uebertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.05.2004 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedl, Christian Luzius, von La Punt-Chamues-ch, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedl, Norbert, von La Punt-Chamues-ch, in Davos, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Domus Norsi AG, in Davos, Immobiliengeschäfte usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 21.02.1997, S. 1186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattli, Dr. Georg S., von Langwies, in Davos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedl, Norbert, von La Punt-Chamues-ch, in Davos, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Friedl, Christian Luzius, von La Punt-Chamues-ch, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.