Informazioni su Niklaus René Frey
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Niklaus René Frey
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3458227, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
i-formation gmbh, in Lindau, CHE-101.988.835, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2009, S. 38, Publ. 5135206).
Statutenänderung:
03.04.2017.
Firma neu:
KUNT & BUNT gmbh.
Sitz neu:
Illnau-Effretikon.
Domizil neu:
Im Ifang 16, 8307 Effretikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Detailhandel sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Stoffe, Wolle und Geschenkartikel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mogicato, Stefan, von Berneck, in Bassersdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Petra Silvia, von Basel, in Lindau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Frey-Hänni, Petra, ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Frey, Niklaus René, von Basel, in Lindau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Frey, Niklaus, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 5135206, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
i-formation gmbh, in Lindau, CH-020.4.023.120-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2006, S. 13, Publ. 3514190).
Statutenänderung:
12.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Gestaltung und Erstellung von Print- und Webmedien sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Fotografie und Make-up. Die Gesellschaft kann auf Beschluß der Geschäftsführer in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, Unternehmungen gründen, betreiben, übernehmen oder sich an solchen beteiligen;
desgleichen kann sie Vertretungen, Agenturen und Lizenzen übernehmen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen. die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, einschliesslich An- und Verkauf von Grundeigentum im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Niklaus, von Basel, in Lindau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Mogicato, Stefan, von Berneck, in Bassersdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Frey-Hänni, Petra, von Basel, in Lindau, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3514190, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
i-formation gmbh, bisher in Illnau-Effretikon, CH-020.4.023.120-3, Gestalten und Erstellen von Web-Seiten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2001, S. 1779).
Statutenänderung:
27.06.2006.
Sitz neu:
Lindau.
Domizil neu:
Im Gräbler 16, 8310 Grafstal.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Niklaus, von Basel, in Lindau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Illnau-Effretikon].