Informazioni su Elisabeth Freuler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elisabeth Freuler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005856857, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Culture of Change Foundation, in Basel, CHE-300.970.615, Stiftung (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2020, Publ. 1005025645).
Name neu:
Culture of Change Foundation in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 11.09.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiener Freuler, Daniel, von Bern, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Freuler, Elisabeth, von Glarus, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004955569, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
ecos AG, in Basel, CHE-107.610.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3788915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiener, Daniel, von Bern, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Freuler, Elisabeth, von Glarus, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aellig, Patrik, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossmann, Marco, von Rothenthurm, in Pratteln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-0004447547, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung ARTPORT Basel, in Basel, CHE-300.970.615, Stiftung (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4266545).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiener Freuler, Daniel, von Bern, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Freuler, Elisabeth, von Glarus, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.