Informazioni su Martin Frei
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Frei
Ultimi comunicati FUSC: Martin Frei
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005676635, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Frei-Support GmbH, in Liestal, CHE-219.349.799, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2020, Publ. 1005014846).
Firma neu:
Frei-Support GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
[gestrichen].
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse:, Oristalstrasse 29, 4410 Liestal. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.01.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Martin, von Winterthur, in Gossau (ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005014846, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Frei-Support GmbH, in Liestal, CHE-219.349.799, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2011, S.0, Publ. 6102262).
Statutenänderung:
20.10.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Anbau, die Veredelung, die Vermarktung und den Handel von überwiegend landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus pflanzlicher und tierischer Produktion, einschliesslich alkoholische Getränke. Zudem die Erbringung von Dienstleistungen im IT-, E-Commerce-, Finanz-, Landwirtschafts- und Nachhaltigkeitssektor. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Jasper, von Winterthur, in Liestal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Martin, von Winterthur, in Gossau (ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Frei, Urs, von Winterthur, in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6097936, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Frei-Support GmbH, in Liesberg, CH-280.4.014.576-9, Oristalstrasse 29, 4410 Liestal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.03.2011.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen der IT-Branche. Unterstützung für Computerbenützer mit PC oder Netzwerk. Ferner dazugehörende Schulung, Beratung, Verkauf, Installation, Reparatur und laufende Betreuung.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 23.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Frei, Urs, von Winterthur, in Liestal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Frei, Esther, von Winterthur, in Liestal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Frei, Martin, von Winterthur, in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Frei, Jasper, von Winterthur, in Liestal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.