Informazioni su Christian R. Frauenknecht
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian R. Frauenknecht
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6267900, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Papyrus & Ink GmbH, in Unterbözberg, CH-100.4.025.513-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2011, S. 2, Publ. 6013684).
Statutenänderung:
14.07.2011.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Blumenstrasse 11, 5200 Brugg AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenknecht, Thomas, von Zuzwil SG, in Brugg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher:in Unterbözberg];
Frauenknecht, Christian R., von Zuzwil SG, in Gachnang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher:in Thundorf].
Numero di pubblicazione: 2850180, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Papyrus & Ink Dierikon GmbH, bisher in Dierikon, CH-100.4.025.513-7, Erbringung von Grafik- und Design-Dienstleistungen aller Art sowie Werbefotografie, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2002, S. 9, Publ. 308540).
Gründungsstatuten:
28.12.2001.
Statutenänderung:
10.05.2005.
Firma neu:
Papyrus & Ink GmbH.
Sitz neu:
Unterbözberg.
Domizil neu:
Ursprung 366, 5224 Unterbözberg.
Zweck:
Erbringung von Grafik- und Design-Dienstleistungen aller Art sowie Werbefotografie;
kann Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, sich an Unternehmen beteiligen, Beteiligungen halten, verwalten und veräussern sowie Liegenschaften, Wertschriften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital neu:
CHF 22'000.-- [bisher: CHF 21'000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gut, Roger, von Emmen, in Dierikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenknecht, Christian R., von Zuzwil SG, in Thundorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Frauenknecht, Thomas, von Zuzwil SG, in Unterbözberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--].
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Berichtigung des im SHAB Nr. 5 vom 09.01.2002, S. 8, publizierten TB-Eintrags Nr. 10 vom 03.01.2002. Papyrus & Ink Dierikon GmbH, in Dierikon, Erbringung von Grafik- und Design-Dienstleistungen aller Art sowie Werbefotografie, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2002, S. 8, Publ. 3259).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenknecht, Christian R., von Zuzwil SG, in Thundorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [nicht: Gesellschafterin und Geschäftsführerin].