Informazioni su Christoph Willi Franzen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Willi Franzen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1006072298, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Planzer KEP AG, in Winterthur, CHE-420.194.725, Klosterstrasse 38, 8406 Winterthur, schweizerische Zweigniederlassung (Neueintragung).
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-420.241.744.
Firma Hauptsitz:
Planzer KEP AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Dietikon.
Eingetragene Personen:
Franzen, Christoph, von Winterthur, in Niederweningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006040404, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Quickpac AG, in St. Gallen, CHE-282.447.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2023, Publ. 1005831172).
Statutenänderung:
14.05.2024.
Firma neu:
QIPAG AG.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Quickmail AG, nämlich den Geschäftsbereich "Quickpac", gemäss noch zu erstellender Übernahmebilanz per 31.12.2021 zum Preis von höchstens CHF 1'000'000.00 zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucheli, Matthias, von Allschwil, in Meggen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dlaska, Pierre-Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franzen, Christoph, von Winterthur, in Niederweningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Matthias, von Birmensdorf (ZH), in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Chevallaz, Frédéric, von Aubonne, in Vulliens, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehlbach, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Hachenburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roos, Anita, von Menznau, in Bolken, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005512735, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Quickpac AG, in St. Gallen, CHE-282.447.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2022, Publ. 1005485301).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Marc, von Ruswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenhard, Christof Peter, von Berg (TG), in Kehrsatz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boha, Michel, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germanier Fonje, Bernard Laurent, von Genève, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dlaska, Pierre-Hubert, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franzen, Christoph, von Winterthur, in Niederweningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halpern, Rachel, von Zürich, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kneubühl, Saskia, von Oberdiessbach, in Biel/Bienne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schori, Simone, von Zürich, in Lindau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Matthias, von Birmensdorf (ZH), in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Chevallaz, Frédéric, von Aubonne, in Vulliens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heinrichs, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesendangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Prasovic, Elmin, von Wald (ZH), in Wald ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.